THE RATCLIFF EDUCATIONAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 312340
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The primary purpose of the Ratcliff Educational Foundation is to support the school currently known as Stepney Greencoat C.E. Primary School. The Charity also aids other educational charities such as the Tower Project - an organisation based in Tower Hamlets that empowers disabled people. If resources allow the Charity also supports other educational acitivities in Tower Hamlets.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £59,856
Cyfanswm gwariant: £68,109

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Tower Hamlets

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 31 Ionawr 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • RADCLIFF EDUCATIONAL FOUNDATION (Enw blaenorol)
  • RATCLIFF EDUCATIONAL FOUNDATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev TREVOR FRANCIS CRITCHLOW Cadeirydd 01 November 2013
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST DUNSTAN AND ALL SAINTS, STEPNEY
Derbyniwyd: Ar amser
SAMUEL BUTLER'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
The Portal Trust
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF MARY BASTOW
Derbyniwyd: Ar amser
THE ST DUNSTAN'S AND ALL SAINTS STEPNEY PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE COOPERS' COMPANY AND COBORN EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
STEPNEY RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Alberta Matin Ymddiriedolwr 09 March 2015
Dim ar gofnod
JULIAN CHARLES CASS Ymddiriedolwr 09 March 2015
CHARITY OF MARY BASTOW
Derbyniwyd: Ar amser
THE ST DUNSTAN'S AND ALL SAINTS STEPNEY PRESERVATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST DUNSTAN AND ALL SAINTS, STEPNEY
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH MARY VENABLES Ymddiriedolwr 09 March 2015
STEPNEY CITY FARM
Derbyniwyd: Ar amser
TIM MILLER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £58.36k £56.73k £58.62k £59.48k £59.86k
Cyfanswm gwariant £33.76k £29.20k £45.30k £72.61k £68.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 29 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 29 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 06 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 06 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 05 Ebrill 2021 156 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 05 Ebrill 2021 156 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
LAYER MARNEY TOWER
COLCHESTER
ESSEX
CO5 9US
Ffôn:
01206330784
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael