THE BURDETT-COUTTS, TOWNSHEND AND ST STEPHEN'S SCHOOLS, WESTMINSTER

Rhif yr elusen: 312418
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To assist and maintain the educational activities of Burdett-Coutts VA Church of England Primary School.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Cyfanswm incwm: £45,637
Cyfanswm gwariant: £99,588

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Westminster

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Awst 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • BURDETT-COUTTS AND TOWNSHEND FOUNDATION (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Benjamin Burdett Money-Coutts Ymddiriedolwr 18 August 2023
THE MAGPIE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Councillor Selina Short Ymddiriedolwr 06 March 2023
Dim ar gofnod
Karen Joan Partridge-Graves Ymddiriedolwr 13 October 2022
Dim ar gofnod
Alison Seedat Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Jane Evelyn Mumby Ymddiriedolwr 23 May 2019
Dim ar gofnod
Ms Elizabeth Cooke Szewczyk Ymddiriedolwr 09 November 2017
Dim ar gofnod
Rev GRAHAM MARTIN BUCKLE Ymddiriedolwr 24 February 2014
SION COLLEGE
Derbyniwyd: Ar amser
ST ANDREWS CHURCH HALL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST STEPHEN WITH ST JOHN, WESTMINSTER
Derbyniwyd: Ar amser
MRS REBECCA ALDRIDGE
Derbyniwyd: Ar amser
THE PEPYS TWINING TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
COMMUNITY OF ST ANDREW
Derbyniwyd: Ar amser
THE NAPIER HALL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ABIGAIL ELIZABETH FARR Ymddiriedolwr 23 May 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £59.30k £60.09k £60.62k £61.92k £45.64k
Cyfanswm gwariant £80.68k £130.11k £101.19k £49.93k £99.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 16 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 16 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 09 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 09 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 01 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 01 Chwefror 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 18 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 18 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 02 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 02 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
BURDETT COUTTS SCHOOL
ROCHESTER STREET
LONDON
SW1P 2QQ
Ffôn:
02078286790
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael