The Portal Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grants for education to financially disadvantaged young people under 25 years resident in London. Provision of scholarships and bursaries to individuals, and grants to education projects and activities run by schools and organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£8,034,899
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £8.00m | |
Arall | £37.50k |
Cyfanswm gwariant:
£6,575,247
Codi arian | £290.87k | |
Weithgareddau elusennol | £6.28m | |
Arall | £8.00k |
£3,014,746 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £298.87k | |
Gwariant elusennol | £6.28m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.46m |
Codi arian a Arall Gwariant | £298.87k | |
Gwariant elusennol | £6.28m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £4.47m |
Pobl

9 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 03 Chwefror 1965: Cofrestrwyd
- SIR JOHN CASS'S FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Sir John Cass's Foundation (working name) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOPHIE ANNE FERNANDES | Cadeirydd | 25 January 2012 |
|
|||||||||||||||
Anton Chambers | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||||||||||||
Sarwar Zaman | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||||||||||||
DENISE JONES | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|||||||||||||||
Rev TREVOR FRANCIS CRITCHLOW | Ymddiriedolwr | 26 September 2011 |
|
|||||||||||||||
JENNIFER MARY MOSELEY | Ymddiriedolwr | 27 July 2011 |
|
|
||||||||||||||
Rev Laura Jane Jorgensen | Ymddiriedolwr | 16 December 2009 |
|
|||||||||||||||
DAVID HOGBEN | Ymddiriedolwr | 24 September 2008 |
|
|
||||||||||||||
HIS HONOUR BRIAN BARKER CBE KC | Ymddiriedolwr | 09 April 2003 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.26m | £7.94m | £7.95m | £7.64m | £8.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.63m | £6.07m | £9.91m | £6.48m | £6.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.52k | £209 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.21m | £7.89m | £7.91m | £7.91m | £8.00m | |
|
Incwm - Arall | £39.67k | £46.30k | £40.02k | £40.02k | £37.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.44m | £5.88m | £9.63m | £6.22m | £6.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £180.18k | £177.80k | £281.27k | £260.64k | £290.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £121.29k | £144.87k | £110.96k | £124.03k | £135.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.86m | £1.36m | £9.02m | £5.62m | £5.55m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.79k | £8.01k | £7.87k | £49.52k | £50.02k | |
|
Gwariant - Arall | £13.00k | £10.00k | £4.00k | £5.00k | £8.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £136.62m | £63.82m | £58.90m | £58.83m | £76.43m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £38.40m | £198.16m | £200.78m | £205.27m | £208.43m | |
|
Cyfanswm asedau | £5.78m | £2.58m | £9.15m | £7.52m | £8.44m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£444.00k | -£193.00k | -£177.00k | -£178.00k | -£171.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £481.33k | £384.28k | £4.06m | £2.41m | £2.01m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 28 APR 1970 AS AMENDED ON 22 OCT 1979 AS AMENDED ON 20 MAR 1992 AS AMENDED ON 15 JUN 1993 AS AMENDED ON 17 DEC 2008 AS AMENDED ON 04 NOV 2010 AS AMENDED ON 27 JUL 2011 AS AMENDED ON 05 DEC 2012 AS AMENDED ON 11 DEC 2013 AS AMENDED ON 22 APR 2015 as amended on 07 Jan 2021 as amended on 14 Jul 2022 as amended on 11 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF THE SCHOOLS OF THE TRUST KNOWN AS THE ALDGATE SCHOOL AND STEPNEY ALL SAINTS CHURCH OF ENGLAND SECONDARY SCHOOL. ASSISTANCE TO VOLUNTARY CHURCH OF ENGLAND SCHOOLS AND THE LONDON METROPOLITAN UNIVERSITY TO APPLY RESIDUE OF THE NET YEARLY INCOME OF THE TRUST IN ONE OR MORE OF THE FOLLOWING WAYS:- (A) IN AWARDING TO BENEFICIARIES EXHIBITIONS, SCHOLARSHIPS, BURSARIES OR MAINTENANCE ALLOWANCES TENABLE AT ANY SCHOOL, COLLEGE OF EDUCATION, UNIVERSITY, OR OTHER PLACE OF LEARNING APPROVED BY THE GOVERNORS; (B) IN PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE TO ANY CHURCH OF ENGLAND VOLUNTARY ORGANISATION IN THE INNER LONDON EDUCATION AREA HAVING CHARITABLE OBJECTS DIRECTED TO EDUCATING OR IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF BENEFICIARIES BY DEVELOPING THEIR PHYSICAL, MENTAL OR MORAL CAPACITIES THROUGH LEISURE-TIME ACTIVITIES. (C) IN AWARDING SCHOLARSHIPS OR MAINTENANCE ALLOWANCE TO ENABLE BENEFICIARIES TO TRAVEL ABROAD TO PURSUE THEIR EDUCATION. (D) IN OTHERWISE PROMOTING THE EDUCATION OF BENEFICIARIES.
Maes buddion
LONDON BOROUGHS:- CITY OF LDN, ROYAL LDN BOR. OF K'TON AND CHELSEA, LDN BORS.OF CAMDEN,G'WICH,HACKNEY,H'SMITH AND FULHAM, IS'TON,LAMBETH,LEWISHAM,NEWHAM,S'WARK,T-HLETS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Portal Trust
31 JEWRY STREET
LONDON
EC3N 2EY
- Ffôn:
- 02074805884
- E-bost:
- hello@portaltrust.org
- Gwefan:
-
portaltrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window