ymddiriedolwyr PALMERS GREEN HIGH SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 312629
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELANIE CURTIS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rev Julie Coleman | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|||||
Gary Tidmarsh | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Anthony Frankal | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
Devkee Trivedi | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
Alexia Eliades | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Karen Tidmarsh | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Bronwen Goulding | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Jeremy Piggott | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Anna Averkiou | Ymddiriedolwr | 29 September 2011 |
|
|||||
JOHN KENNETH ATKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DERMOT GILLESPIE LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.