Hanes ariannol SARUM HALL SCHOOL TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 312721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.85m £2.97m £3.24m £3.44m £3.84m
Cyfanswm gwariant £2.72m £2.75m £3.11m £3.25m £3.42m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £36.97k £41.15k £44.07k £31.43k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.05k £0 £18.09k £7.28k £2.87k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.77m £2.94m £3.19m £3.31m £3.63m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £27.25k £20.27k £21.32k £105.08k £203.75k
Incwm - Arall £52.58k £5.82k £16.10k £19.57k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.72m £2.74m £3.11m £3.24m £3.42m
Gwariant - Ar godi arian £7.53k £3.80k £4.00k £9.40k £6.75k
Gwariant - Llywodraethu £100.43k £88.86k £116.81k £105.40k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £7.53k £3.80k £4.00k £9.40k £6.75k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0