Hanes ariannol FRIERN BARNET EDUCATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 312767
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £56.98k £47.75k £53.22k £63.24k £107.40k
Cyfanswm gwariant £24.16k £35.09k £29.98k £45.01k £71.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A