Ymddiriedolwyr FRIERN BARNET EDUCATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 312767

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
FRANCES PHILPOTT Cadeirydd
Dim ar gofnod
Alison Springett Ymddiriedolwr 14 May 2024
THE BENEVOLENT FUND OF THE WORSHIPFUL COMPANY OF BAKERS
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Dagmar Wilkinson Ymddiriedolwr 17 October 2023
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF FRIERN BARNET
Derbyniwyd: Ar amser
LAWRENCE CAMPE'S ALMSHOUSE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Frances Jones Ymddiriedolwr 01 October 2019
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF FRIERN BARNET
Derbyniwyd: Ar amser
Stewart Conacher Ymddiriedolwr 01 March 2019
Dim ar gofnod
Suzanne Whittick Ymddiriedolwr 01 March 2016
Dim ar gofnod
GAIL CLEMENS Ymddiriedolwr 01 May 2010
15TH FINCHLEY SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
ANDY BEAL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ED NEWMAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod