Hanes ariannol LAMDA LTD
Rhif yr elusen: 312821
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.99m | £10.47m | £10.92m | £13.41m | £17.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.25m | £12.25m | £11.99m | £13.38m | £15.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.50m | £1.73m | £1.61m | £3.87m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.18m | £801.43k | £802.05k | £1.13m | £809.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £333.51k | £249.92k | £0 | £0 | £95.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.47m | £8.81m | £10.12m | £12.28m | £15.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.28k | £5.84k | £0 | £3.43k | £63.75k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £595.74k | £0 | £0 | £455.17k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £30.00k | £0 | £198.25k | £198.25k | £13.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.54m | £11.70m | £11.99m | £13.14m | £15.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £487.71k | £364.30k | £0 | £242.58k | £207.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £146.16k | £86.37k | £25.19k | £195.77k | £135.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £215.98k | £186.09k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.