Hanes ariannol ST CHRISTOPHER'S SCHOOL (HAMPSTEAD) LIMITED

Rhif yr elusen: 312999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.87m £3.92m £4.07m £4.60m £5.14m
Cyfanswm gwariant £3.53m £3.60m £3.97m £4.16m £4.74m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £49.85k £17.63k £23.00k £22.00k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £19.22k £11.25k £23.83k £13.83k £38.31k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.69m £3.86m £4.04m £4.53m £4.97m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £12.47k £2.45k £1.89k £26.74k £92.64k
Incwm - Arall £153.78k £44.72k £815 £7.96k £45.20k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.53m £3.60m £3.97m £4.16m £4.74m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £20.00k £17.29k £26.31k £0 £55.35k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0