Hanes ariannol MUSEUM OF MODERN ART LIMITED
Rhif yr elusen: 313035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.04m | £1.61m | £1.75m | £1.80m | £2.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.56m | £1.70m | £1.44m | £1.71m | £2.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.40m | £976.10k | £1.26m | £70.00k | £50.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £429.47k | £280.66k | £1.65m | £1.39m | £1.67m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £140.72k | £270.68k | £32.27k | £0 | £656.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £68.73k | £83.38k | £60.42k | £391.50k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.67m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.73k | £1.68k | £1.19k | £441 | £1.12k | |
|
Incwm - Arall | £1.40m | £976.10k | £0 | £20.22k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.15m | £1.23m | £1.06m | £1.28m | £1.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £406.88k | £465.40k | £377.18k | £436.95k | £677.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.70k | £5.99k | £6.50k | £0 | £5.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £28.74k | £37.04k | £29.27k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £60 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.