THE OLIVE MATTHEWS COLLECTION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maintain and display the Olive Matthews Collection of fashion clothing and accessories at Chertsey Museum, Chertsey, Surrey KT16 8AT
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Surrey
Llywodraethu
- 13 Mehefin 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1194375 THE OLIVE MATTHEWS COLLECTION
- 07 Ionawr 1970: Cofrestrwyd
- 13 Mehefin 2022: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £196.79k | £469.59k | £214.18k | £230.54k | £100.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £183.75k | £217.27k | £312.65k | £206.09k | £210.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 07 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 07 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 20 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2019 | 16 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2019 | 16 Hydref 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DEED OF SETTLEMENT 12/03/1969 AS AMENDED BY DEED DATED 22/09/2012 as amended on 21 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN A COLLECTION OF COSTUMES, BRODERIES, BUCKLES, FANS, WATCHES, OTHER FASHION ACCESSORIES, SILVER AND OTHER OBJECTS OF ANTIQUE CRAFTSMANSHIP IN ITS ENTIRETY AND CAUSE IT TO BE KNOWN AS THE OLIVE MATTHEWS COLLECTION AND TO MAKE THE SAME AVAILABLE AUTHORITY, REGIONAL OR NATIONAL MUSEUMS WITHIN THE UNITED KINGDOM AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DECIDE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window