Hanes ariannol THE NATIONAL SOCIETY (CHURCH OF ENGLAND AND CHURCH IN WALES) FOR THE PROMOTION OF EDUCATION
Rhif yr elusen: 313070
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (125 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.17m | £2.34m | £1.45m | £1.55m | £3.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.98m | £1.80m | £1.43m | £1.83m | £3.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £697.32k | £694.87k | £556.32k | £5.50k | £228.95k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.20k | £20.73k | £138.62k | £300.00k | £284.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £557.86k | £597.01k | £674.24k | £626.97k | £1.92m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.11m | £1.14m | £170.05k | £135.05k | £445.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £497.39k | £573.19k | £463.86k | £483.84k | £500.82k | |
|
Incwm - Arall | £797 | £11.87k | £5.89k | £1.31k | £233.20k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £37 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.43m | £1.27m | £1.00m | £1.31m | £2.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £45.10k | £45.25k | £42.14k | £47.20k | £45.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.39k | £21.49k | £16.35k | £11.63k | £25.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £47.20k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £45.10k | £45.25k | £42.14k | £47.20k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £508.31k | £481.06k | £380.08k | £469.96k | £1.35m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.