THE INSPIRING FUTURES FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROVIDE CAREERS AND HIGHER EDUCATION GUIDANCE TO YOUNG PEOPLE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Hydref 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1092891 THE UK CAREER ACADEMY FOUNDATION
- 03 Mehefin 1964: Cofrestrwyd
- 20 Hydref 2020: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- FUTUREWISE (Enw gwaith)
- I S C O (Enw gwaith)
- ISCO CAREERSCOPE (Enw gwaith)
- INDEPENDENT SCHOOLS CAREERS ORGANISATION (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.61m | £1.50m | £18.05k | £15.40k | £168.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.78m | £1.15m | £76.42k | £57.09k | £56.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £19.83k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.56m | £1.48m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £24.31k | £21.74k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.04k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.58m | £896.87k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £121.14k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £210.50k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £664.65k | £134.40k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 10 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 10 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | 10 Rhagfyr 2019 | 163 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 12 Ebrill 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 MAY 1942 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION OF 20 MARCH 1973, AMENDED 23 NOVEMBER 2000 AS AMENDED 16 APRIL 2002 AND 4 MAY 2008
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE EDUCATION OF PUPILS AND YOUNG PERSONS BY THE PROVISION OF VOCATIONAL GUIDANCE AND BY ASSISTANCE TO THEM IN PREPARING FOR A PROFESSION, OCCUPATION OR CALLING.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window