THE MAUDSLAY SCHOLARSHIP FOUNDATION

Rhif yr elusen: 313247
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity provides funds for support of the Maudslay Research Fellowship in engineering at Pembroke College, Cambridge.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £25,018
Cyfanswm gwariant: £15,000

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaergrawnt

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Mawrth 1968: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Richard Henry Maudslay CBE Cadeirydd
BRITISH MEXICAN SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Clive Hickman OBE Ymddiriedolwr 17 February 2025
PALMER FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Colm Durkan Ymddiriedolwr 04 July 2023
Dim ar gofnod
Dr David Edgar Eaton Ymddiriedolwr 01 January 2023
KEN HAWLEY COLLECTION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SOUTH YORKSHIRE TRADES HISTORICAL TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
PROFESSOR JAN MARIAN MACIEJOWSKI Ymddiriedolwr 07 February 2018
Dim ar gofnod
Dr Andrew Keith Wyatt Powell OBE Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
LORD SMITH Ymddiriedolwr 12 July 2016
THE SIXTEEN
Derbyniwyd: Ar amser
THE COLLEGE OR HALL OF VALENCE MARY COMMONLY PEMBROKE COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Derbyniwyd: Ar amser
PROFESSOR DAVID PERRETT Ymddiriedolwr 30 April 2013
GREATER LONDON INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
HERITAGE ENGINEERING LEARNING TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE NEWCOMEN SOCIETY FOR THE STUDY OF THE HISTORY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Derbyniwyd: Ar amser
Dr ROGER KINNS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £21.59k £14.51k £21.95k £22.78k £25.02k
Cyfanswm gwariant £15.00k £15.00k £0 £15.00k £15.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 04 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 08 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 12 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 14 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
GLENAVON
CLYNDER
HELENSBURGH
G84 0QQ
Ffôn:
01436831245
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael