Hanes ariannol FIELD STUDIES COUNCIL
Rhif yr elusen: 313364
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.87m | £17.19m | £9.49m | £12.37m | £17.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.49m | £17.77m | £13.09m | £14.14m | £15.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £78.26k | £5.54k | £84.66k | £307.76k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £70.56k | £41.17k | £646.93k | £55.22k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £817.14k | £413.65k | £396.50k | £2.46m | £1.22m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £600.77k | £488.02k | £882.50k | £1.51m | £1.72m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.05m | £15.58m | £5.40m | £5.71m | £13.60m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.12k | £19.30k | £7.76k | £28.44k | £93.46k | |
|
Incwm - Arall | £393.71k | £691.97k | £2.80m | £2.67m | £392.64k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £1.09m | £211.16k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.38m | £17.26m | £12.09m | £13.76m | £15.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £113.35k | £508.05k | £997.21k | £388.13k | £568.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £52.08k | £76.36k | £35.50k | £20.97k | £30.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.