THE CLASSICAL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the development and maintain the well-being of Classical Studies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
- 08 Hydref 2012: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Kokelaar | Ymddiriedolwr | 09 November 2024 |
|
|
||||
Dr John Russell Holton | Ymddiriedolwr | 13 July 2024 |
|
|
||||
Kim Michael Taylor | Ymddiriedolwr | 13 July 2024 |
|
|
||||
Sarah Jane Bell | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Sana Tanvir Van Dal | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Henry Benjamin Cullen | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Prof. Judith Margaret Mossman | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|||||
Dr Ian Keng Liang Goh | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
James Spencer Anderson | Ymddiriedolwr | 07 April 2021 |
|
|||||
Anastacia Holding | Ymddiriedolwr | 07 April 2021 |
|
|
||||
Dr Arlene Holmes-Henderson | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Dr Syrithe Pugh | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Dr Alex McAuley | Ymddiriedolwr | 08 April 2018 |
|
|
||||
PHILIP HOOKER | Ymddiriedolwr | 11 April 1999 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £490.64k | £495.98k | £463.60k | £466.45k | £491.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £402.49k | £341.32k | £488.33k | £515.58k | £542.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 28 MAY 1904 AS AMENDED 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1917, 1932, 1935, 1938, 1946, 1956, 1959,1974,1992 , 1993 AND 19 JUNE 1997 BY RESOLUTION PASSED UNDER SECTION 74 OF THE CHARITIES ACT 1993 AND 13 APRIL 1997. as amended on 23 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE DEVELOPMENT AND MAINTAIN THE WELL-BEING OF CLASSICAL STUDIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 13 Chwefror 1964 : Cofrestrwyd
- 08 Hydref 2012 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
34 iMex Centre
575-599 Maxted Road
Hemel Hempstead
Hertfordshire
HP2 7DX
- Ffôn:
- 07926 632598
- E-bost:
- office@classicalassociation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window