Hanes ariannol BRITISH DENTAL ASSOCIATION TRUST FUND

Rhif yr elusen: 313407
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £255.81k £504.41k £812.98k £676.67k £858.66k
Cyfanswm gwariant £908.96k £858.98k £887.10k £1.01m £1.02m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £470.67k £776.82k £641.29k £829.54k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £1.11k £775 £465 £588
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £32.63k £35.39k £34.91k £28.53k
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £858.98k £887.10k £1.01m £1.02m
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £302.29k £332.91k £354.74k £324.45k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £129.24k £108.92k £28.38k £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0