Hanes ariannol B'NAI B'RITH HILLEL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 313503
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.08m £674.24k £666.83k £842.39k £1.81m
Cyfanswm gwariant £766.77k £518.94k £660.65k £956.51k £1.15m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £8.64k £20.41k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.06m £649.98k £645.68k £821.83k £1.80m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £24.32k £24.25k £20.41k £20.56k £10.63k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £744 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £400.00k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £711.90k £461.39k £591.71k £905.09k £1.07m
Gwariant - Ar godi arian £54.87k £57.55k £68.94k £50.82k £74.29k
Gwariant - Llywodraethu £18.90k £9.00k £8.16k £20.03k £20.70k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £608 £608