Hanes ariannol WATTS GALLERY TRUST
Rhif yr elusen: 313612
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.18m | £3.42m | £2.95m | £2.66m | £2.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.91m | £3.14m | £2.88m | £3.25m | £3.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £200.00k | £242.50k | £471.50k | £148.31k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.66m | £947.83k | £1.93m | £1.32m | £1.18m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £1.20m | £345.47k | £1.01m | £1.13m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.16m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £356.31k | £342.87k | £301.35k | £285.65k | £255.09k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £371.50k | £48.31k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.02m | £2.22m | £2.22m | £2.34m | £2.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £891.60k | £920.71k | £656.88k | £909.73k | £976.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.35k | £19.08k | £13.52k | £21.55k | £145.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.69k | £7.38k | £11.29k | £4.65k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.