Hanes ariannol THE UNITED WORLD COLLEGES (INTERNATIONAL)

Rhif yr elusen: 313690
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.91m £6.25m £6.50m £8.60m £9.23m
Cyfanswm gwariant £5.77m £5.67m £5.24m £5.92m £9.43m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £6.72m £3.14m £3.43m £4.94m £5.26m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £2.93m £2.86m £3.44m £3.69m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £168.00k £136.00k £128.00k £137.00k £226.00k
Incwm - Arall £29.00k £46.00k £81.00k £77.00k £54.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.47m £5.16m £4.81m £5.30m £8.82m
Gwariant - Ar godi arian £302.00k £509.00k £432.00k £621.00k £604.00k
Gwariant - Llywodraethu £26.00k £3.00k £13.00k £0 £42.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £2.92m £3.38m £2.68m £2.96m £5.49m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £7.57k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0