Hanes ariannol THE PAUL MELLON CENTRE FOR STUDIES IN BRITISH ART

Rhif yr elusen: 313838
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.48m £5.65m £5.81m £7.25m £7.41m
Cyfanswm gwariant £5.28m £4.82m £5.49m £6.44m £6.37m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £5.31m £4.86m £5.48m £6.56m £6.85m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £759.19k £244.23k £274.60k £272.71k £165.26k
Incwm - Weithgareddau elusennol £372.89k £536.25k £56.05k £337.25k £210.65k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £40.74k £10.09k £318 £83.94k £163.64k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £215 £24.01k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.28m £4.82m £5.49m £6.44m £6.37m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £88.39k £72.83k £92.99k £125.92k £104.10k
Gwariant - Sefydliad grantiau £558.35k £391.85k £378.79k £394.41k £452.33k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0