THE WINSTON CHURCHILL MEMORIAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Churchill Fellowship, the operating name of the Trust, offers Travelling Fellowships to any British Citizen (over 18 years of age) resident in the UK to go abroad on a worthwhile enterprise of their own choosing. The knowledge, understanding and skills acquired, enriches their own lives and by their example and through the dissemination of knowledge, the UK as a whole.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Cyfanswm incwm:
£1,308,271
Roddion a chymynroddion | £543.02k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £763.25k | |
Arall | £2.00k |
Cyfanswm gwariant:
£3,044,451
Codi arian | £394.09k | |
Weithgareddau elusennol | £2.65m | |
Arall | £0 |
£109,126 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £394.09k | |
Gwariant elusennol | £2.65m |
Pobl

15 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 08 Chwefror 1965: Cofrestrwyd
- The Churchill Fellowship (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE HON JEREMY SOAMES | Cadeirydd | 10 December 1998 |
|
|
||||||
SUSAN MARY WOOD | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|||||||
Catherine Smith | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||||
SIMON BEVAN | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|||||||
Bharatti Crack | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|
||||||
Maria Harrison | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|||||||
James Piran Williams | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|||||||
Lucy Parker | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||||
Joanne Thompson | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
||||||
DAVID TAYLOR-SMITH | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.50m | £1.32m | £576.64k | £592.39k | £1.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.21m | £2.51m | £2.26m | £2.46m | £3.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £616.01k | £560.44k | £54.58k | £63.94k | £543.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £876.61k | £759.39k | £522.06k | £528.45k | £763.25k | |
|
Incwm - Arall | £8.06k | £1.36k | £0 | £0 | £2.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.00k | £2.00k | £20.86k | £36.67k | £5.02k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.96m | £2.22m | £1.93m | £2.09m | £2.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £252.33k | £298.65k | £334.28k | £364.92k | £394.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £64.21k | £87.54k | £107.68k | £125.16k | £140.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £176.75k | £173.38k | £189.27k | £197.74k | £185.05k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £123.54k | £105.28k | £160.79k | £134.99k | £116.44k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £43.94m | £44.18m | £50.27m | £46.44m | £44.62m | |
|
Cyfanswm asedau | £665.16k | £507.28k | £650.51k | £303.32k | £540.10k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £846.07k | £1.68m | £2.24m | £2.27m | £2.29m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 29 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 29 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 13 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 13 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 22 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 22 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 28/1/1965, AS AMENDED BY DEEDS OF VARIATION DATED 18/12/1979, 12/12/1984, 2/6/1987, 9/12/1992, 8/6/2005 AND SUPPLEMENTAL DEED DATED 20/10/1993, ORDER OF THE CHARITY CHARITY COMMISSIONERS DATED 20/5/2005. AS AMENDED BY DEED DATED 07 DEC 2007 as amended on 16 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ARE THE ADVANCEMENT AND PROPAGATION OF EDUCATION IN ANY PART OF THE WORLD FOR THE BENEFIT OF UNITED KINGDOM CITIZENS FROM ALL WALKS OF LIFE IN SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE MANNER THAT SUCH EDUCATION WILL MAKE ITS RECIPIENTS MORE EFFECTIVE IN THEIR LIFE AND WORK, WHILST BENEFITING THEMSELVES AND THEIR COMMUNITIES, AND ULTIMATELY THE UNITED KINGDOM AS A WHOLE. THE INCORPORATED TRUSTEE MUST USE THE INCOME AND MAY USE THE CAPITAL OF THE CHARITY IN PROMOTING THE OBJECTS.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE CHURCHILL FELLOWSHIP
CHURCH HOUSE
29 GREAT SMITH STREET
LONDON
- Ffôn:
- 02077991660
- E-bost:
- trustsec@churchillfellowship.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window