ymddiriedolwyr THE WINSTON CHURCHILL MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 313952
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE HON JEREMY SOAMES | Cadeirydd | 10 December 1998 |
|
|
||||||
SUSAN MARY WOOD | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|||||||
Mary Ann Mulready | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||||
Catherine Smith | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||||
SIMON BEVAN | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|||||||
Bharatti Crack | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|
||||||
Maria Iredale | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|||||||
James Piran Williams | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|||||||
Lucy Parker | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||||
Joanne Thompson | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
||||||
DAVID TAYLOR-SMITH | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.