Hanes ariannol THE BRITISH FRIENDS OF THE BAR-ILAN UNIVERSITY
Rhif yr elusen: 314139
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.05m | £583.46k | £783.38k | £707.38k | £747.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £857.01k | £679.62k | £517.09k | £872.47k | £800.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £15.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.05m | £535.01k | £767.98k | £496.59k | £747.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £48.45k | £15.40k | £210.79k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £10.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £855.62k | £675.22k | £511.91k | £871.19k | £793.43k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.40k | £4.40k | £5.18k | £1.29k | £7.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £205.96k | £190.55k | £220.14k | £6.09k | £154.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £484.67k | £291.77k | £698.40k | £639.28k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.