Trosolwg o’r elusen ROYAL NAVAL FUND
Rhif yr elusen: 206243-15
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
DEED DATED 27TH JUNE 1892 AS VARIED BY SCHEMES OF 20TH MAY 1921, 2ND MARCH 1954, 6TH DECEMBER 1957, 12TH JUNE 1959, 7TH MARCH 1961, 15TH FEBRUARY 1982, AND 20TH JULY 1987
Gwrthrychau elusennol
BENEFIT OF WIDOWS, ORPHANS OR DEPENDENT RELATIVES OF SEAMEN OR MARINES BELOW THE RANK OF WARRANT OR SUB-ORDINATE OFFICER
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 03 Mai 1962: Cofrestrwyd
- 30 Hydref 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.