THE WILLIAM PARKER FOUNDATION

Rhif yr elusen: 325045
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity exists to support, by means of grants, educational provision at ARK William Parker Academy, Hastings (formerly Hastings Grammar School), and the education of individual students at the school.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019

Cyfanswm incwm: £63,407
Cyfanswm gwariant: £7,887

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Sussex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Gorffennaf 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i
  • 10 Gorffennaf 1980: Cofrestrwyd
  • 10 Gorffennaf 2009: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WILLIAM PARKER SCHOOL (Enw gwaith)
  • WILLIAM PARKER SCHOOL FOUNDATION (Enw gwaith)
  • WILLIAM PARKER SPORTS COLLEGE (Enw gwaith)
  • THE HASTINGS GRAMMAR SCHOOL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £56.62k £57.19k £61.00k £64.90k £63.41k
Cyfanswm gwariant £57.79k £55.76k £16.54k £61.66k £7.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 £0 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 17 Gorffennaf 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 17 Gorffennaf 2019 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 12 Medi 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 12 Medi 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2017 29 Awst 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2017 29 Awst 2017 Ar amser

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 25 JUNE 1980.
Gwrthrychau elusennol
TO PURCHASE AN ANNUAL PRIZE OF A BOOK OR BOOKS TO BE PRESENTED TO A PUPIL OF WILLIAM PARKER SCHOOL WHO DURING THE YEAR HAS IN THE OPINION OF THE CONTINGENT COMMANDER SHOWN ABILITY AND MERIT BENEFITING THE SCHOOL COMBINED CADET FORCE UNIT.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Hanes cofrestru
  • 10 Gorffennaf 2009 : Asset transfer out
  • 10 Gorffennaf 1980 : Cofrestrwyd
  • 10 Gorffennaf 2009 : Tynnwyd