Hanes ariannol THE ACCOUNTING TECHNICIANS EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 326012
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.61k | £7.12k | £7.59k | £9.93k | £596 | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.30k | £9.55k | £3.98k | £18.18k | £7.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.