Hanes ariannol INSTITUTE OF HOSPITALITY
Rhif yr elusen: 326180
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £970.00k | £1.03m | £898.00k | £922.00k | £1.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.31m | £1.58m | £769.00k | £716.00k | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £37.00k | £28.00k | £16.00k | £47.00k | £95.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £125.00k | £155.00k | £117.00k | £127.00k | £238.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £754.00k | £772.00k | £708.00k | £691.00k | £722.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £44.00k | £79.00k | £57.00k | £57.00k | £43.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.21m | £1.50m | £726.00k | £688.00k | £983.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £94.00k | £80.00k | £43.00k | £28.00k | £63.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.