ymddiriedolwyr NORTH EAST EARLY MUSIC FORUM
Rhif yr elusen: 326282
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (53 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr George William Kennaway | Cadeirydd | 27 October 2016 |
|
|
||||
Dr Victoria-anne Robson | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Dr Osman Hamed-Fontanilla | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|||||
Leslie John Brunton | Ymddiriedolwr | 29 October 2022 |
|
|
||||
Anne Cope | Ymddiriedolwr | 19 October 2019 |
|
|
||||
ALICE SUSAN BRUNTON | Ymddiriedolwr | 14 October 2014 |
|
|||||
Joanna Rowling | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.