THE ARMY RECORDS SOCIETY

Rhif yr elusen: 326484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The object of the Army Records Society is to edit and publish manuscripts relating to the Army and to reprint works of military interest.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £14,960
Cyfanswm gwariant: £9,338

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Ionawr 1984: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

24 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DR TIM BOWMAN Cadeirydd 05 December 2018
Dim ar gofnod
Cameron Antony Jack Ward Ymddiriedolwr 27 June 2023
Dim ar gofnod
Dr Fionnuala Walsh Ymddiriedolwr 27 June 2023
Dim ar gofnod
Patrick Crowley Ymddiriedolwr 27 June 2023
THE MILITARY HISTORICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Alan Jeffreys Ymddiriedolwr 27 June 2023
Dim ar gofnod
Dr Peter Andrew Johnston Ymddiriedolwr 21 July 2022
Dim ar gofnod
Dr Jessica Kate Meyer Ymddiriedolwr 21 July 2022
Dim ar gofnod
Dr Jonathan Francis Boff Ymddiriedolwr 21 July 2022
Dim ar gofnod
Dr Glyn Prysor Ymddiriedolwr 21 July 2022
Dim ar gofnod
Dr Aimee Elizabeth Fox Ymddiriedolwr 21 July 2022
Dim ar gofnod
Tarak Karim Barkawi Ymddiriedolwr 16 December 2020
Dim ar gofnod
Dr Simon Nicholas Innes-Robbins Ymddiriedolwr 16 December 2020
Dim ar gofnod
Professor Stephen Robert Conway Ymddiriedolwr 16 December 2020
Dim ar gofnod
Professor Helen Parr Ymddiriedolwr 11 December 2019
KEELE WORLD AFFAIRS
Derbyniwyd: Ar amser
THE NATIONAL ARMY MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Ismini Pells Ymddiriedolwr 11 December 2019
BATTLEFIELDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Alexander Wilson Ymddiriedolwr 11 December 2019
Dim ar gofnod
Nicholas Perry Ymddiriedolwr 11 December 2019
Dim ar gofnod
Sir Alistair Irwin Ymddiriedolwr 05 December 2018
Dim ar gofnod
Dr David French Ymddiriedolwr 05 December 2018
Dim ar gofnod
Derek Andrew Blair Ymddiriedolwr 05 December 2018
Dim ar gofnod
Dr Huw Bennett Ymddiriedolwr 06 December 2017
Dim ar gofnod
Dr William Butler Ymddiriedolwr 18 November 2015
Dim ar gofnod
Professor Ian Beckett Ymddiriedolwr 18 November 2015
THE SOCIETY FOR ARMY HISTORICAL RESEARCH
Derbyniwyd: Ar amser
PROFESSOR JOHN GOOCH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £17.20k £14.36k £14.81k £14.51k £14.96k
Cyfanswm gwariant £24.05k £41.20k £4.28k £35.82k £9.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 29 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 28 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 25 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 09 Awst 2021 10 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 20 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
87a High Street
The Old Town
Hemel Hempstead
Hertfordshire
HP1 3AH
Ffôn:
01442 220150