ymddiriedolwyr TELEVISION FOR THE ENVIRONMENT
Rhif yr elusen: 326585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (78 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mei Sim Lai | Cadeirydd | 30 May 2013 |
|
|||||
Sylvia Anita Schrader | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Azad Ayub | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|||||
Surbhi Sarang | Ymddiriedolwr | 03 September 2021 |
|
|
||||
Nandita Kumar | Ymddiriedolwr | 18 March 2021 |
|
|
||||
Meera Misra Kaushik | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|||||
Nicholas Nuttall | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
SURINA NARULA | Ymddiriedolwr | 06 June 2014 |
|
|
||||
ALISTAIR CLARK | Ymddiriedolwr | 28 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.