THE CARNEGIE CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objective of the trust is to raise and provide funds for the provision of sailing and other recreational facilities for disabled and/or disadvantaged children of the United Kingdom
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Mai 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1132249 FOWLER SMITH AND JONES TRUST
- 04 Mehefin 1984: Cofrestrwyd
- 11 Mai 2023: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- THE VICTORY TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £106 | £50.08k | £78 | £81 | £84 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 11 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 06 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 16 Ebrill 2021 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2019 | 16 Ebrill 2021 | 381 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 17 MAY 1984, AS AMENDED ON 1ST MARCH 2000 BY A RESOLUTION PASSED UNDER THE PROVISIONS OF SECTION 74 OF THE CHARITIES ACT 1993.
Gwrthrychau elusennol
TO BE PAID OR APPLIED FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT AND WITHOUT PREJUDICE THERETO THE INCOME OF THE TRUST FUND SHALL BE APPLIED IN THE PROVISION OF RECREATIONAL, AND IN PARTICULAR SAILING, FACILITIES, FOR DISABLED OR DISADVANTAGED YOUNG PERSONS UNDER THE AGE OF 18, AND RESIDENT IN THE UNITED KINGDOM SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES SO THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS IDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window