THE SIDNEY NOLAN TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust holds exhibitions of paintings and work of Sidney Nolan, supports the activity of artists and musicians through residencies, symposia, exhibition and recital, organises workshops and courses in arts related fields and advances the education of the public in the arts in general.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 12 June 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Ionawr 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1161850 THE SIDNEY NOLAN TRUST
- 26 Medi 1985: Cofrestrwyd
- 11 Ionawr 2020: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 12/06/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £134.51k | £103.03k | £128.19k | £108.08k | £122.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £124.01k | £147.97k | £184.61k | £129.28k | £356.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 12 Mehefin 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 12 Mehefin 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Mehefin 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 12 Mehefin 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 12 Mehefin 2017 | 30 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 12 Mehefin 2017 | 05 Chwefror 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2016 | 01 Chwefror 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2016 | 03 Chwefror 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 06/09/1985 AS AMENDED BY DEED DATED 18/04/1996 AS AMENDED BY DEED DATED 22/08/2012
Gwrthrychau elusennol
THE MAIN OBJECTS OF THE TRUST HEREBY CREATED ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE KNOWLEDGE UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE ARTS GENERALLY (INCLUDING THE WORKS OF ART OF THE SETTLOR) AND IN PARTICULAR BY: (A) ESTABLISHING EQUIPPING MAINTAINING AND ENDOWING THE GALLERY WITH ANCILLARY FACILITIES FOR THE PURPOSE OF HOLDING EXHIBITIONS FOR THE PUBLIC (WITH OR WITHOUT CHARGE) OF WORKS OF ART BY THE SETTLOR OR SUCH OTHER ARTISTS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE AND (B) THE PRESENTATION FOR THE PUBLIC (WITH OR WITHOUT CHARGE AT THE DISCRETION OF THE TRUSTEES) OF MUSIC DRAMA AND ANY OTHER RELATED ARTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window