LLOYDS BANK FOUNDATION FOR ENGLAND & WALES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To be a leading grant maker supporting and working in partnership with recognised charitable organisations which help people, especially those who are disadvantaged or disabled, to play a fuller role in communities throughout England and Wales.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£19,219,068
Roddion a chymynroddion | £17.87m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.24m | |
Arall | £108.36k |
Cyfanswm gwariant:
£24,220,619
Codi arian | £69.61k | |
Weithgareddau elusennol | £24.15m | |
Arall | £0 |
£1,263,483 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £69.61k | |
Gwariant elusennol | £24.15m |
Pobl

50 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
428 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£90k i £100k | 2 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Mai 1986: Cofrestrwyd
- Lloyds Bank Foundation (Enw gwaith)
- LLOYDS TSB FOUNDATION FOR ENGLAND AND WALES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dame Ann Geraldine Limb DBE DL | Cadeirydd | 01 July 2022 |
|
|||||
Laura Needham | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Ajneet Jassey | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Claud Leon George Williams | Ymddiriedolwr | 02 January 2023 |
|
|
||||
CHERRIE BIJA | Ymddiriedolwr | 02 January 2023 |
|
|||||
Bushra Anoud Ahmed | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
Sarah Catherine Legg | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
RUTH ELIZABETH SUTHERLAND | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
Kamran Mallick | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|||||
Darren John Knight | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.90m | £24.61m | £19.36m | £16.46m | £19.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.02m | £28.20m | £19.86m | £19.86m | £24.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.62m | £425.74k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.00m | £23.86m | £18.98m | £16.29m | £17.87m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £889.46k | £735.16k | £370.74k | £155.09k | £1.24m | |
|
Incwm - Arall | £13.92k | £10.16k | £8.53k | £11.03k | £108.36k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £15.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £28.87m | £28.07m | £19.76m | £19.76m | £24.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £147.66k | £135.62k | £100.00k | £100.00k | £69.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £109.49k | £0 | £111.27k | £59.30k | £66.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £25.04m | £28.07m | £15.88m | £19.15m | £20.46m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £147.66k | £135.62k | £100.00k | £100.00k | £69.61k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £159.51k | £128.57k | £82.99k | £111.78k | £88.81k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £42.27m | £37.61m | £33.13m | £13.52m | £14.73m | |
|
Cyfanswm asedau | £16.06m | £20.34m | £15.69m | £23.44m | £22.60m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £23.25m | £25.39m | £15.42m | £12.19m | £16.28m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/12/1985 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16/03/1999 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 13/04/2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 02/01/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/12/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/04/2014
Gwrthrychau elusennol
ANY CHARITABLE PURPOSE, INCLUDING IN PARTICULAR: A) TO ADVANCE EDUCATION AND TRAINING IN ALL ASPECTS OF KNOWLEDGE BY MEANS OF (BUT NOT LIMITED TO ) THE MAKING OF GRANTS, INCLUDING THE ESTABLISHMENT OF SCHOLARSHIPS AND PRIZES, AND OTHER LIKE AWARDS. B) TO ADVANCE SCIENTIFIC OR MEDICAL RESEARCH, ON THE CONDITION THAT ALL USEFUL RESULTS OF SUCH SCIENTIFIC OR MEDICAL RESEARCH ARE PUBLISHED, AND EDUCATION IN SCIENTIFIC OR MEDICAL RESEARCH BY MEANS OF (BUT NOT LIMITED TO) THE MAKING OF GRANTS, INCLUDING THE ESTABLISHMENT OF SCHOLARSHIPS AND PRIZES, AND OTHER LIKE AWARDS. C) TO PROMOTE THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL AND COMMUNITY WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION AND ENJOYMENT OF THE ARTS WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF PEOPLE WHO ARE DISADVANTAGED BY YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
PRINCIPALLY ENGLAND WALES AND ISLE OF MAN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SOCIETY BUILDING
8 ALL SAINTS STREET
LONDON
N1 9RL
- Ffôn:
- 02073784610
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window