THE CHRISTIAN BROADCASTING COUNCIL OF THE UNITED KINGDOM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting the proclamation of the Christian Gospel through the electronic media. Organising conferences and giving awards for excellence in broadcasting and related matters. Support of independent Christian broadcasters. Communication with Ofcom and other Government related agencies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 23 Chwefror 1987: Cofrestrwyd
- CBC (Enw gwaith)
- THE CHRISTIAN BROADCASTING COUNCIL (OF THE UNITED KINGDOM) (Enw blaenorol)
- THE CHRISTIAN BROADCASTING COUNCIL OF GREAT BRITAIN (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter David Wooding | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|||||||||
Roger John Bolton | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||||||
Rev Jonathan Laurence Alderton-Ford | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||||||
Christopher John Cole | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|||||||||
OLAVE MARY CRAUFURD SNELLING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25 | £25 | £39.90k | £562 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £86 | £406 | £1.92k | £3.97k | £4.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Chwefror 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9TH DECEMBER 1986 AS AMENDED BY RESOLUTIONS DATED 16TH MARCH 1989 14TH JUNE 1990 AND 3RD SEPTEMBER 1991 & 28 NOVEMBER 2002.
Gwrthrychau elusennol
TO STIMULATE AND PROMOTE THE KNOWLEDGE OF THE CHRISTIAN FAITH AND THE PROPAGATION OF THE GOSPEL OF JESUS CHRIST BY MEANS OF RADIO AND TELEVISION BROADCASTING; THROUGH THE EXHIBITION OF FILMS VIDEOS AND D.V.D.S, THROUGH DISTRIBUTION OF RADIO CASSETTES AND RECORDS AND THROUGH THE PRINTED WORD
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
28, Old Park Road
Peverell
Plymouth
Devon
PL3 4PY
- Ffôn:
- 01752 225623
- E-bost:
- contact@cbc.org.uk
- Gwefan:
-
cbc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window