THE DE LASZLO FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement and promotion of education and interest in the visual arts; to encourage research into the retoration of works of art; to advance education and research generally in the areas of arts, science, economics and medicine; and to encourage the study, reproduction and cataloguing of works of art.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,460,206
Roddion a chymynroddion | £935.37k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £524.84k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,121,735
Codi arian | £27.93k | |
Weithgareddau elusennol | £1.09m | |
Arall | £0 |
-£4,531 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £27.93k | |
Gwariant elusennol | £1.09m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £338.47k |
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 02 Mawrth 1987: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMON PATRICK DE LASZLO | Cadeirydd | 02 March 1987 |
|
|||||
LUCY DEBORAH BIRKBECK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT DAMON DE LASZLO ACA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM PATRICK DE LASZLO | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £770.40k | £1.13m | £1.41m | £1.36m | £1.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £707.68k | £763.34k | £1.05m | £1.07m | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £570.14k | £734.53k | £805.07k | £824.11k | £935.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £183.57k | £268.42k | £313.26k | £435.64k | £524.84k | |
|
Incwm - Arall | £16.68k | £123.77k | £292.20k | £100.10k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £684.40k | £741.15k | £1.03m | £1.05m | £1.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £23.28k | £22.19k | £24.21k | £27.44k | £27.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.62k | £10.08k | £7.69k | £7.08k | £9.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £675.78k | £731.07k | £1.02m | £1.04m | £1.08m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £16.89k | £19.27k | £22.55k | £15.86k | £18.60k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £168 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2.59m | £3.07m | £3.72m | £3.41m | £4.35m | |
|
Cyfanswm asedau | £313.38k | £597.42k | £215.80k | £604.47k | £457.22k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £5.00k | £5.00k | £6.00k | £206.00k | £13.06k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 13 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 13 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 19 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 19 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 21 JANUARY 1987 AS AMENDED BY TWO DEEDS OF AMENDMENT DATED 1ST OCTOBER 2003.
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND THE INCOME THEREOF UPON TRUST TO PAY OR APPLY THE WHOLE OR ANY PART THEREOF IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME THINK FIT IN ORDER TO FULFILL THE OBJECTS OF THE FOUNDATION NAMELY:- (A) THE ADVANCEMENT AND PROMOTION OF EDUCATION AND INTEREST IN THE VISUAL ARTS WITH SPECIAL REFERENCE TO ENCOURAGING A KNOWLEDGE OF THE WORKS OF CONTEMPORARY PAINTERS AND IN PARTICULAR THOSE OF THE LATE PHILIP DE LASZLO (B) TO ENCOURAGE RESEARCH (THE RESULTS OF WHICH WILL BE PUBLISHED) INTO THE RESTORATION OF WORKS OF ART AND THEIR PRESERVATION AND THE LOCATION OF SUITABLE VENUES FOR THEM (C) TO ACQUIRE AND TO MAINTAIN A COLLECTION OF THE WORKS OF ART OF THE LATE PHILIP DE LASZLO AND OF OTHER APPROPRIATE WORKS OF ART OF THE SAME OR ANY OTHER PERIOD WHETHER BY PURCHASE HIRE OR ACCEPTANCE AS A GIFT OR ON LOAN AND TO MAINTAIN PREMISES FOR THE PURPOSES OF HOUSING DISPLAY OR EXHIBITION OF SUCH WORKS OF ART AND IN PARTICULAR TO ENABLE THEM TO BE VIEWED BY THE GENERAL PUBLIC WHETHER ON FREE ADMISSION OR UPON THE PAYMENT OF A FEE OR GRATIS AT THE DISCRETION OF THE TRUSTEES AND THAT SUCH HOUSING DISPLAY OR EXHIBITION SHALL BE OPEN TO PUBLIC ACCESS AT ALL REASONABLE TIMES (D) TO ADVANCE EDUCATION AND RESEARCH GENERALLY IN THE AREAS OF ARTS SCIENCE ECONOMICS AND MEDICINE (E) TO ENCOURAGE THE STUDY REPRODUCTION AND CATALOGUING OF WORKS OF ART AND THE PUBLICATION OF BOOKS AND LITERATURE IN CONNECTION THEREWITH (F) TO PROMOTE THE FOUNDING OF SCHOLARSHIPS AND PRIZES AND THE MAKING OF GRANTS TO ANY PERSON BODY OR ORGANISATION WHICH MAY IN THE OPINION OF THE TRUSTEES BE FOR THE FURTHERANCE OF ANY OF THE OBJECTS DEFINED IN THIS CLAUSE PROVIDED ALWAYS THAT NOTHING SHALL AUTHORISE OR PERMIT THE PAYMENT OR APPLICATION OF PART OF THE TRUST FUND FOR ANY PURPOSE OR IN ANY MANNER NOT EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE DE LASZLO FOUNDATION
5 ALBANY COURTYARD
PICCADILLY
LONDON
W1J 0HF
- Ffôn:
- 02074371982
- E-bost:
- damon@delaszlo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window