PUBLIC ARTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our mission is to help people make great places to live, work and play in. Beam aims: * To create better understanding about the importance of the arts and good design; * To make stronger connections between professionals and the public; and * To celebrate the arts and good design in places and spaces as a powerful contributor to personal, economic and community wellbeing.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £88,058 o 9 gontract(au) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 23 Medi 1987: Cofrestrwyd
- BEAM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanaa Shaikh | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Jessica Richmond | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Henri Harrison Pearson | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
Trudi Entwistle | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Bongani Elton Muchemwa | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Andrew Ball | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Gordon Watson | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £364.02k | £298.55k | £300.47k | £241.90k | £115.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £360.82k | £275.03k | £294.93k | £243.26k | £146.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £128.89k | £233.84k | £186.11k | £88.06k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26 SEPTEMBER 1986 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 19 DECEMBER 1986, 2 FEBRUARY 1987, 17 SEPTEMBER 1987, 23 FEBRUARY 1993, 5 NOVEMBER 1997, 5 DECEMBER 2006 AND 23 SEPTEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ESTABLISH AND PROMOTE AND TO ENCOURAGE THE ESTABLISHMENT AND PROMOTION OF THE COMMISSIONING AND PUBLIC DISPLAY OF ALL FORMS OF ART IN PUBLIC PLACES, AND IN THE ENVIRONMENT AND TO ENTER INTO SUCH COMMISSIONS. (2) TO ENCOURAGE AND PROMOTE THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION, APPRECIATION AND UNDERSTANDING OF THE PUBLIC AT LARGE OF ART IN PUBLIC PLACES AND THE ENVIRONMENT, OF THE ARTIST IN THE SKILLS AND ABILITIES REQUIRED FOR THE PURPOSE OF WORKING IN PUBLIC PLACES, OF THE PUBLIC AT LARGE OF THE VALUE OF A QUALITY ENVIRONMENT AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT AND SUSTAIN THIS ENVIRONMENT FOR THE FUTURE.
Maes buddion
GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Art House
Drury Lane
Wakefield
WF1 2TE
- Ffôn:
- 07718564376
- E-bost:
- contact@beam.uk.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window