THE MACKINTOSH FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
to promote and develop theatrical, musical and dramatic arts; relieve suffering from and promote research into the causes & treatment of AIDS/Cancer; provide for medical research generally and relief of sickness; relief for the homeless and poverty stricken;promotion of the conservation, protection & enhancement in the UK of nature & the amenities of the countryside inc. areas of natural beauty.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£633,896
Roddion a chymynroddion | £133.93k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £429.97k | |
Arall | £70.00k |
Cyfanswm gwariant:
£1,296,632
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.30m | |
Arall | £0 |
-£393,953 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.30m |
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Groeg
- Malta
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 2002: Cofrestrwyd
- 25 Awst 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR CAMERON ANTHONY MACKINTOSH | Cadeirydd | 31 March 1988 |
|
|
||||||||||||||
A Paule Constable | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||||||||||||
Alan Arthur Finch CBE | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|||||||||||||||
MR F RICHARD PAPPAS | Ymddiriedolwr | 09 November 2010 |
|
|
||||||||||||||
MR BART PEERLESS | Ymddiriedolwr | 09 November 2010 |
|
|||||||||||||||
MR THOMAS SCHONBERG | Ymddiriedolwr | 09 November 2010 |
|
|
||||||||||||||
ROBERT FREDERICK STRANG NOBLE | Ymddiriedolwr | 20 November 2003 |
|
|
||||||||||||||
NICHOLAS IAN MACDONALD MACKINTOSH | Ymddiriedolwr | 01 April 2002 |
|
|
||||||||||||||
NICHOLAS DAVID ALLOTT OBE | Ymddiriedolwr | 31 March 1988 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.13m | £99.81k | £70.56k | £606.80k | £633.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.75m | £1.17m | £179.33k | £1.01m | £1.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.08m | N/A | N/A | £162.29k | £133.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £48.72k | N/A | N/A | £444.51k | £429.97k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £70.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.75m | N/A | N/A | £1.01m | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £65.17k | N/A | N/A | £85.18k | £142.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.68m | N/A | N/A | £922.31k | £1.15m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £4.73m | N/A | N/A | £11.86m | £11.83m | |
|
Cyfanswm asedau | £10.79m | N/A | N/A | £2.47m | £1.53m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.19m | N/A | N/A | £427.41k | £517.81k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Mawrth 2021 | 39 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Mawrth 2021 | 39 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31/03/1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/06/1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/03/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31/01/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/11/2001 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 23/07/2015
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BOTH IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE IN THE ARTS AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) THE PERFORMING ARTS OF MUSIC AND DRAMA IN ALL THEIR FORMS BY ALL SUCH LAWFUL MEANS AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT. 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC GENERALLY BOTH IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE BY ALL SUCH LAWFUL MEANS AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING TO ESTABLISH AND MAINTAIN SCHOLARSHIPS BURSARIES AND AWARDS TO BE AWARDED FOR PROFICIENCY IN DRAMA MUSIC AND/OR THE DRAMATIC OR ANCILLARY PERFORMING ARTS. 3. TO RELIEVE OR ASSIST IN THE RELIEF OF THE POVERTY AND OF PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS FROM ANY CAUSE WHATSOEVER AND WHETHER THOSE PERSONS ARE PRESENT IN THE UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE BY ALL SUCH LAWFUL MEANS AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT AND IN PARTICULAR (WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING).
Maes buddion
WORLD WIDE
Elusennau cysylltiedig
- 10 Rhagfyr 2002 : Cofrestrwyd
- 25 Awst 2016 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE MACKINTOSH FOUNDATION
1 BEDFORD SQUARE
LONDON
WC1B 3RB
- Ffôn:
- 02076378866
- E-bost:
- info@camack.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window