Hanes ariannol CENTRE FOR STUDIES ON INCLUSIVE EDUCATION LIMITED

Rhif yr elusen: 327805
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £35.08k £77.88k £66.27k £212.51k £57.21k
Cyfanswm gwariant £59.54k £76.55k £62.85k £191.47k £71.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £295 N/A £26.60k £28.48k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A