THE JBG HOUSING TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MAKES GRANTS TO INDIVIDUALS AND ORGANISATIONS RELATING TO ACCOMMODATION AND ALSO CONTRIBUTES TO THE PURCHASE OF BUILDINGS, FACILITIES THEREIN AND OPEN SPACE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Llety/tai
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Lloegr
Llywodraethu
- 09 Awst 1988: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMIN CONWAY | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|||||
SARA CORMACK | Ymddiriedolwr | 21 December 2020 |
|
|
||||
PETER TOBIN | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|
||||
ERIC SHAPIRO | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.44k | £5.55k | £2.58k | £7.27k | £8.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.86k | £58.57k | £44.48k | £47.98k | £18.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Chwefror 2024 | 112 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 15 JUNE 1988
Gwrthrychau elusennol
FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES DETERMINE, ALTHOUGH WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY THEREOF PRIMARILY FOR THE FOLLOWING PURPOSES- (I) TO PROVIDE HOUSING AND ASSOCIATED AMENITIES FOR PERSONS OF THE JEWISH FAITH WHO ARE IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES BY REASON OF POVERTY OR OLD AGE UPON TERMS APPROPRIATE TO THEIR CIRCUMSTANCES; (II) TO PROVIDE RELIEF AND ASSISTANCE FOR POOR OR NECESSITOUS PERSONS OF THE JEWISH FAITH; (III) TO ASSIST FINANCIALLY ANY CHARITY WHOSE OBJECTS INCLUDE THE ASSISTANCE OF ALL OR ANY PERSONS MENTIONED IN (I) AND (II) ABOVE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
JEWISH COMMUNITY HOUSING ASSOCIATIO
HARMONY CLOSE
LONDON
NW11 0JJ
- Ffôn:
- 02083814901
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window