EQUITY CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Principal activities at the present time are to provide welfare and educational grants for professional performers. The charity also provides the services of a welfare rights and debt adviser for the benefit of professional performers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Chwefror 1989: Cofrestrwyd
- EQUITY TRUST FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Rogers | Cadeirydd | 15 June 2020 |
|
|
||||
Nicholas Guy Chambers | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Lee Daniel Hedges | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Julia Carson Sims | Ymddiriedolwr | 15 October 2024 |
|
|
||||
Harold Finley | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|||||
David John Steele | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Shenagh Govan | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Shalom Lee-Ramsbottom | Ymddiriedolwr | 13 April 2022 |
|
|
||||
Helen Louise Grainger | Ymddiriedolwr | 13 April 2022 |
|
|
||||
William Cummings Thompson | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Stephen Nigel Gilchrist | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £471.70k | £1.33m | £731.90k | £583.82k | £489.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £488.36k | £1.65m | £756.49k | £770.07k | £953.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £21.46k | £327.55k | £90.11k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £62.09k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £1.02m | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £224.33k | £404.35k | £493.72k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £1.59m | £677.83k | £694.61k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £60.99k | £78.66k | £75.46k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £23.02k | £19.52k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £120.00k | £0 | £63.00k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £28.88k | £78.66k | £37.40k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 31 JANUARY 1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 28 SEPTEMBER 1989 AND 24 MAY 1995, AND CERTIFICATE OF INCORPORATION UPON CHANGE OF NAME DATED 13 NOVEMBER 2008 as amended on 20 Feb 2023
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROMOTE, MAINTAIN IMPROVE AND ADVANCE EDUCATION PARTICULARLY BY THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS AND THE PROMOTION, PRESENTATION, PROTECTION AND DEVELOPMENT OF PERFORMING ARTS AND THE RAISING BY CHARITABLE MEANS OF FUNDING THEREFORE AND ITS PROVISION FOR SUCH PURPOSES. II) TO PROMOTE AND PROVIDE FOR THE WELFARE AND HEALTH (BOTH PHYSICAL AND MENTAL) OF PROFESSIONAL PERFORMERS AND FORMER PERFORMERS (WITH SPECIAL REFERENCE TO MEMBERS AND FORMER MEMBERS OF BRITISH ACTORS EQUITY ASSOCIATION) THEIR RELATIVES AND DEPENDANTS AND OTHERS CONNECTED WITH THEM WHO ARE SICK OR IN NEED OF SUCH PROVISION BY ANY CHARITABLE MEANS AND TO RAISE AND DISBURSE FUNDS FOR SUCH PURPOSES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Equity Charitable Trust
23 Alphabet Mews
LONDON
SW9 0FN
- Ffôn:
- 02078311926
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window