THE SQUIRES FOUNDATION

Rhif yr elusen: 328149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Foundation supports the following; Social Welfare - particularly the relief of need, hardship and distress, Community Development, work which supports Children, Young People and the Elderly, local Hospitals and Hospices and Christian Activities. Grants can be one-off or recurrent and are made primarily in Tyneside and Northumberland.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 16 March 2024

Cyfanswm incwm: £191,739
Cyfanswm gwariant: £227,334

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • De Tyneside
  • Dinas Newcastle Upon Tyne
  • Durham
  • Gogledd Tyneside
  • Northumberland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Ionawr 1984: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE BENFIELD MOTORS CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
John Squires Cadeirydd
CHURCH AND COMMUNITY PARTNERSHIP (TYNEDALE)
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Squires Ymddiriedolwr 15 October 2021
ST MICHAEL'S CENTRE PARTNERSHIP BYKER
Derbyniwyd: Ar amser
LYNN SQUIRES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MALCOLM SQUIRES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
STEPHEN SQUIRES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 16/03/2020 16/03/2021 16/03/2022 16/03/2023 16/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £100.30k £118.20k £81.32k £231.70k £191.74k
Cyfanswm gwariant £113.62k £118.63k £80.60k £134.08k £227.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 16 Mawrth 2024 09 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 16 Mawrth 2024 09 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 16 Mawrth 2023 26 Ionawr 2024 10 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 16 Mawrth 2023 26 Ionawr 2024 10 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 16 Mawrth 2022 10 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 16 Mawrth 2022 10 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 16 Mawrth 2021 11 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 16 Mawrth 2021 11 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 16 Mawrth 2020 06 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 16 Mawrth 2020 06 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
21 MIDDLE DRIVE
PONTELAND
NEWCASTLE UPON TYNE
NE20 9DH
Ffôn:
07729689813
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael