THE MUSICSPACE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide a community based music therapy service for children, young people and adults throughout Bristol and the South West region
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £74,257 o 16 gontract(au) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Gogledd Gwlad Yr Haf
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 03 Tachwedd 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1114562 STOKES SINGERS
- 24 Awst 1989: Cofrestrwyd
- BRISTOL MUSICSPACE (Enw gwaith)
- MUSICSPACE (Enw gwaith)
- HAMPSHIRE MUSICSPACE (Enw blaenorol)
- MUSICSPACE NORTH WEST (Enw blaenorol)
- MUSICSPACE WEST MIDLANDS (Enw blaenorol)
- NOTTINGHAM MUSICSPACE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Barry Davies | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Kathryn Louise McKee | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|||||
Judith Sara Rose | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Susan Dolby | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Martine Kim Smith | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|||||
Deborah Jane England | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £258.43k | £549.48k | £277.44k | £305.53k | £301.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £291.23k | £288.60k | £323.59k | £365.48k | £417.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £16.18k | £16.80k | £18.11k | £17.75k | £74.26k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £29.75k | £54.84k | £1.79k | £901 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £312.08k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £1.04k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £181.49k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £27 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £54.84k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £237.55k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £277.44k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £11.16k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.42k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 05 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 05 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 14 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 14 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 AUGUST 1989 AND AMENDED 12TH OCTOBER 1994 as amended on 31 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROTECT AND PROMOTE GOOD HEALTH AND WELL-BEING THROUGH THE PROVISION OF MUSIC THERAPY 2. TO RELIEVE SICKNESS AND PRESERVE THE HEALTH OF PEOPLE WITH DISABILITIES, COMPLEX HEALTH NEEDS AND LIFE-LIMITING CONDITIONS THROUGH THE PROVISION OF MUSIC THERAPY 3. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE BENEFITS OF MUSIC THERAPY IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY RAISING AWARENESS OF SUCH THERAPY BY COMMISSIONING AND PUBLISHING RESEARCH
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Henleaze House Business Centre
Henleaze House
13 Harbury Road
BRISTOL
BS9 4PN
- Ffôn:
- 01179531731
- E-bost:
- info@musicspace.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window