SALT OF THE EARTH

Rhif yr elusen: 328328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Salt of the Earth (SOTE) was founded in 1988 to support the work of Non-Governmental Organisations (NGOs) in Tamil Nadu, India. SOTE currently supports programmes focused on women?s empowerment, income generation, health, education and environmental preservation.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £208,310
Cyfanswm gwariant: £172,583

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • India

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Mehefin 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 280811 GENESIS OSTEOPATHIC FOUNDATION
  • 31 Awst 1989: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MURRAY ROY FRANKLAND Cadeirydd
Dim ar gofnod
Jane Elizabeth Fielding Ymddiriedolwr 01 March 2016
Dim ar gofnod
SIMON FIELDING OBE Ymddiriedolwr 01 March 2016
KAIROS REHABILITATION TRUST
Derbyniwyd: 17 diwrnod yn hwyr
THE COLLEGE OF MEDICINE
Derbyniwyd: Ar amser
GREEN LIGHTNING FOUNDATION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
BELINDA CALLAND Ymddiriedolwr 10 June 2013
Dim ar gofnod
ANNE WALKER Ymddiriedolwr
POOR'S LAND EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
BRIAN WOODCOCK Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CELIA BARDEN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JANET ELISTA Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DAVID PETER BRADLY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £141.06k £184.11k £218.24k £141.66k £208.31k
Cyfanswm gwariant £162.12k £164.61k £217.07k £155.53k £172.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 07 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 07 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 23 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 23 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 26 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 26 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 04 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 04 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 25 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 25 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
101 SCRAPTOFT LANE
LEICESTER
LE5 2FE
Ffôn:
0116 276 6439