Hanes ariannol THE BALTIC CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 328629
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £286.50k | £250.17k | £260.05k | £273.03k | £63.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £262.41k | £265.14k | £267.95k | £273.43k | £50.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.