CHS FOUNDATION LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the public and, in particular, those persons involved in the management and delivery of supported housing services, by providing, or assisting, in the provision of education, training, and related services, and thereby contributing to high standards of service and support within the sector.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Medi 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1187077 ST PETROCS
- 21 Medi 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1043921 ST PAUL'S HOSTEL
- 21 Medi 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1149659 NEW HOPE WORCESTERSHIRE
- 21 Medi 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1191566 Wyre Forest and South Worcestershire Nightstop and...
- 27 Gorffennaf 1990: Cofrestrwyd
- 21 Medi 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- C S H S (Enw gwaith)
- CSHS (Enw gwaith)
- CSHS LIMITED (Enw blaenorol)
- THE CENTRE FOR SHELTERED HOUSING STUDIES (1990) LIMITED (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.00k | £10.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.36k | £6.75k | £9.83k | £30.11k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 08 Mehefin 2022 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 09 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 11 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/05/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/09/2004 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 04/10/2004 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 04/08/2010
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR THOSE PERSONS INVOLVED IN THE MANAGEMENT AND DELIVERY OF SUPPORTED HOUSING SERVICES BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING AND RELATED SERVICES, AND THEREBY CONTRIBUTING TO HIGH STANDARDS OF SERVICE AND SUPPORT WITHIN THE SECTOR
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window