Hanes ariannol CYNGOR AR BOPETH CEREDIGION CITIZENS' ADVICE BUREAU

Rhif yr elusen: 1061839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (74 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £421.28k £626.77k £641.40k £480.73k £729.44k
Cyfanswm gwariant £398.62k £513.66k £616.24k £572.91k £620.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £417.58k £418.94k £637.05k £131.96k £151.81k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £3.07k £1.11k N/A £7.44k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £623.17k £637.05k N/A £687.65k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £329 £2.18k N/A £3.83k
Incwm - Arall N/A £212 £3.24k N/A £30.52k
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £513.66k £616.24k N/A £620.39k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 £2.82k N/A £10.43k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 N/A £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 N/A £0