ymddiriedolwyr BARTLEY VILLAGE HALL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1062422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (111 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diane Elizabeth Williams | Cadeirydd | 08 September 2014 |
|
|
||||
Kim Thomas | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Sandra Robertson | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 | ||||||
Gillian Howard | Ymddiriedolwr | 04 August 2019 |
|
|
||||
Heidi Underhill | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
Rosie Zollo | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|
||||
Bridget Babey | Ymddiriedolwr | 24 November 2014 |
|
|
||||
Colleen Dane | Ymddiriedolwr | 22 April 2014 |
|
|
||||
Mark John Littleton-Gray | Ymddiriedolwr | 12 March 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.