Hanes ariannol LEARNING DISABILITY WALES - ANABLEDD DYSGU CYMRU

Rhif yr elusen: 1062858
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.52m £2.27m £2.78m £1.90m £961.12k
Cyfanswm gwariant £2.44m £2.14m £2.66m £1.80m £999.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £10.00k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.29m £400.00k £385.53k £400.00k £400.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £308.19k £7.05k £419.60k £409.50k £417.45k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.21m £1.86m £2.36m £1.48m £529.68k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.99k £460 £2.62k £3.83k £14.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £34.07k £9.50k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.44m £2.14m £2.66m £1.80m £999.29k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £8.15k £6.15k £5.97k £7.10k £6.36k
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.87m £0 £1.88m £1.01m £177.06k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0