ymddiriedolwyr THE BATEMANS TRUST
Rhif yr elusen: 1072820
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Sewell | Cadeirydd | 02 February 2017 |
|
|
||||
Sarika Jhawar | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Marion Mills | Ymddiriedolwr | 30 January 2021 |
|
|||||
Amanda Morris-Drake | Ymddiriedolwr | 30 January 2021 |
|
|
||||
Jemma Little | Ymddiriedolwr | 12 January 2019 |
|
|
||||
Vinod Hallan | Ymddiriedolwr | 04 February 2017 |
|
|
||||
Suzanne Kuyser | Ymddiriedolwr | 04 January 2017 |
|
|
||||
Natasha Conlon | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||
Ann Marie Monique Desir | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL CROSBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Mike Sewell | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALEXANDRA MARY JACOB | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.